Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 14 D.Lgs 33/2013
Nella sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni relative al Rettore e ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Il Rettore ha la rappresentanza legale dell’Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; i suoi compiti sono individuati nell'articolo 13 dello Statuto di Ateneo
Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Ateneo; i suoi compiti sono individuati nell'articolo 14 dello Statuto di Ateneo.
Rettore dal 1 novembre 2022
membro interno CdA da 01.11.2021 a 31.10.2024
membro interno CdA da 01.11.2021 a 31.10.2024
membro interno CdA da 01.11.2021 a 31.10.2024 (II mandato)
membro interno CdA da 1.11.2021 a 31.10.2024
membro interno CdA da 01.11.2021 a 31.10.2024
membro esterno CdA da 04.08.2023 a 31.10.2024
membro esterno CdA da 04.08.2023 a 31.10.2024
rappresentante studenti da 05.07.2023 a 31.10.2024
rappresentante studenti da 09.02.2024 a 31.10.2024